Хто був при владі до Лукашенка?
Станіслаў Станіслававіч Шушкевіч; 15 грудня 1934 року, Мінськ, Білоруська РСР, СРСР – 3 травня 2022 року, Мінськ, Білорусь) – радянський і білоруський державний і політичний діяч, Голова Верховної Ради Білорусі (1991-1994), який підписав Біловезькі угоди 1991 року, що констатували розпад СРСР.
Президентські терміни
№ | Термін | Президент |
---|---|---|
1 | 2 | Олександр Григорович Лукашенко |
3 | ||
4 |
Лідери Білоруської РСР
Ім’я | Дата народження | Закінчення правління |
---|---|---|
Микола Семенович Патоличев | 10 вересня 1908 року | 28 липня 1956 року |
Кирило Трохимович Мазуров | 7 квітня 1914 року | 30 березня 1965 року |
Петро Миронович Машеров | 13 лютого 1918 | 4 жовтня 1980 року |
Тихон Якович Кисельов | 30 липня 1917 | 11 січня 1983 року |
9 вересня 2001 року Олександра Лукашенка знову обрали Президентом Республіки Білорусь. Уже в першому турі голосування чинний Президент отримав 75,6% голосів виборців.
admin
0