Хто правив у 87 році в СРСР?
Грудень 8 грудня – У Вашингтоні (США) глава СРСР Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган підписали Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (набув чинності з 1 червня 1988 року).
Список керівників
№ | Ім’я, По батькові, прізвище | Період |
---|---|---|
6 | Юрій Володимирович Андропов (1914-1984) | 12 листопада 1982 – 9 лютого 1984 року |
7 | Костянтин Устинович Черненко (1911-1985) | 13 лютого 1984 – 10 березня 1985 |
8 | Михайло Сергійович Горбачов (1931-2022) | 11 березня 1985 – 24 серпня 1991 |
15 березня 1990 – 25 грудня 1991 |
Горбачов, Михайло Сергійович
Михайло Сергійович Горбачов | |
---|---|
1 жовтня 1988 – 25 травня 1989 | |
Попередник | Андрій Громико |
Наступник | посаду скасовано; він сам (як голова ВР СРСР) |
Генеральний секретар ЦК КПРС |
Юрій Володимирович Андропов Генеральний секретар ЦК КПРС із 1982 до 1984 року, голова президії Верховної ради СРСР із 1983 року. Період його правління пізніше називали “п’ятнадцятьма місяцями надії”.
admin
0