Хто став главою радянської держави в листопаді 1982 року?
Список керівників
№ | Ім’я, По батькові, Прізвище | Період |
---|---|---|
6 | Юрій Володимирович Андропов (1914-1984) | 12 листопада 1982 – 9 лютого 1984 року |
7 | Костянтин Устинович Черненко (1911-1985) | 13 лютого 1984 – 10 березня 1985 |
8 | Михайло Сергійович Горбачов (1931-2022) | 11 березня 1985 – 24 серпня 1991 |
15 березня 1990 – 25 грудня 1991 |
Юрій Володимирович Андропов Генеральний секретар ЦК КПРС з 1982 по 1984 роки, голова президії Верховної ради СРСР з 1983 року. Період його правління пізніше називали “п’ятнадцятьма місяцями надії”.
Президент СРСР – посада глави держави в СРСР у 1990-1991 роках. Пост Президента Радянського Союзу був введений 14 березня 1990 року III позачерговим З’їздом народних депутатів СРСР із внесенням відповідних поправок до чинної Конституції СРСР.
admin
0